Renseignements sur Alain Aubert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Alain Aubert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6784156, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Ebuzzing Switzerland AG, in Basel, CH-270.3.013.910-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, Publ. 6458654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aubert, Alain, von Basel und Martigny, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uherek, Remo, von Basel, in Birsfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quesada, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rechsteiner, Urs, von Trogen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6331528, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
trigami AG, in Basel, CH-270.3.013.910-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 7, Publ. 5901704). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Niederhauser, Peter, von Eriswil, in Aarwangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aubert, Alain, von Basel und Martigny, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Uherek, Remo, von Basel, in Birsfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Quesada, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3981562, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
trigami AG, in Basel, CH-270.3.013.910-2, St.Johanns-Vorstadt 74, 4056 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2007.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem World-Wide-Web (Internet). Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräusser und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe oder SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Aubert, Alain, von Basel und Martigny, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uherek, Remo, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tzolov, Iavor, von Genf, in St-Cergue, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkardt, David, von Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streicher & Brotschin Revision und Unternehmensberatung AG, in Basel, Revisionsstelle.