Renseignements sur Bernard Attinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Bernard Attinger
Numéro de publication: 6267814, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Château Mercier, à Sierre, CH-626.7.003.069-9, fondation (No. FOSC 199 du 13.10.2010, p. 17, Publ. 5851890).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Von Roten, Henri, de Rarogne, à Sion, président, avec signature collective à deux avec l'administrateur-délégué;
Guidoux, Jean-Pierre, de Cronay, à Sierre, vice-président, avec signature collective à deux avec l'administrateur-délégué;
Attinger, Bernard, de Hérémence, à Sion, membre, sans droit de signature;
Praplan, Guy, de Icogne, à Lens, membre, sans droit de signature;
Stucky, Manfred, de Betten et Sierre, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Volken, Herbert, de Fiesch et Fieschertal, à Fiesch, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Spoerri, Philippe, de Wettingen, à Veyras, président, avec signature collective à deux;
Kamerzin, Sidney, de Icogne, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Galletti, Olivier, de Vionnaz, à Sion, membre, sans droit de signature;
Crettol-Valmaggia, Bénédicte, de Sierre et Randogne, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Mottet Roduit, Nicole, de Evionnaz, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Walter, Francesco, de Giubiasco, à Ernen, membre, sans droit de signature;
Genoud, François, de Anniviers, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Antille, René-Pierre, de Sierre et Anniviers, à Venthône, administrateur-délégué, avec signature collective à deux [précédemment: de Sierre, administrateur-délégué avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Numéro de publication: 4399098, Registre du commerce Valais
Fondation Henri et Marcelle Gaspoz, à Veyras, CH-626.7.002.815-5, fondation (FOSC no 59 du 23.03.2000, p. 1977).
Nouvelle adresse administrative:
c/o Bernard Attinger, Rue des Creusets 17, 1950 Sion.
Personne et signature radiée:
Roten, Philippe, de Savièse, à Winterthur, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Attinger, Bernard, de Hérémence, à Sion, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président];
Geiger, Hilda, de Evolène, à Sion, vice-présidente, sans droit de signature;
Fellay, Tina, de Saxon, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Berclaz-Zermatten, Françoise, de Saint-Martin VS et Sierre et Randogne, à Sion, membre, avec signature collective à deux;
Galletti, Olivier, de Vionnaz, à Lausanne, membre, sans droit de signature;
Salamin, Gilbert, Saint-Luc, à Chalais, organe de révision.
Numéro de publication: 4275112, Registre du commerce Valais
Fondation du Château de St-Maurice, à Saint-Maurice, CH-621.7.006.702-9, utiliser, mettre en valeur, conserver et entretenir le château de St-Maurice, la Tour Dufour et leurs dépendances, etc..., fondation (FOSC no 131 du 08.07.2005, p. 17, publ. 2924266).
Personne et signature radiée:
Attinger, Bernard, de Hérémence, à Sion, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Galletti, Olivier, de Vionnaz, à Lausanne, membre, sans droit de signature;
Inspection des finances du canton du Valais, institut de droit public de siège à Sion, organe de révision.