Renseignements sur Sylva Arzner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sylva Arzner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4335312, Registre du commerce Zurich, (20)
Operettenbühne Hombrechtikon, in Hombrechtikon, CH-020.6.000.237-0, Verein (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2007, S. 21, Publ. 4144130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quiblier, Alexander, von Nyon, in Schongau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Votruba, Paul, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rathgeb, Hans Peter, von Rapperswil SG und Dietlikon, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arzner, Sylva, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Singh, Margaretha genannt Margrit, von Zürich, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krauss, Alfred Otto, von Zürich, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4144130, Registre du commerce Zurich, (20)
Operetten-Verein Zürcher-Oberland und Umgebung, in Hombrechtikon, CH-020.6.000.237-0, Verein (SHAB Nr. 220 vom 13.11.1995, S. 6207).
Statutenänderung:
15.06.2001, 8.06.2007.
Name neu:
Operettenbühne Hombrechtikon.
Domizil neu:
Rütistrasse 16, 8634 Hombrechtikon.
Postadresse neu:
Operettenbühne Hombrechtikon, Postfach 231, 8634 Hombrechtikon.
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens 3 Mitgliedern und Rechnungsrevisoren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlumpf, Dieter, von Mönchaltorf, in Rapperswil SG, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reith, Yvonne, von Fideris, in Freienbach, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grieder, Werner, von Eptingen, in Malix, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiniger, Hans Jürg, von Eriswil und Zürich, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Christine, von Berg am Irchel, in Wetzikon ZH, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arzner, Sylva, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Pia Maria, von Auswil, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Singh, Margaretha genannt Margrit, von Zürich, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2889724, Registre du commerce Schwyz, (130)
Internationale Energetik Union, in Altendorf, CH-130.6.010.582-1, Zürcherstrasse 29, 8852 Altendorf, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
24.10.2004.
Zweck:
Erforschung, Anwendung und Verbreitung der Kenntnis von Möglichkeiten der (zpNL)- Energetik auf allen Gebieten, insbesondere im Bereich Gesundheit, Umwelt-Gewerbe, Industrie, Bildung und Politik;
Zusammenführung von verschiedenen Interessengruppen sowie Erfahrungsaustausch und Weiterbildung durch weiterführende Seminare;
sie ist international ausgerichtet und verbindet Mitglieder aller Länder;
kann mit Mitgliederbeiträgen und Einlagen Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens vier Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Haberland, Hartmut, von Deutschland, in Grünkraut (D), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Koller, Gudrun, von Herisau, in Zürich, Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arzner, Sylva, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ferrari, Andreas, von Büren an der Aare, in Richterswil, Mitglied und Quästor, mit Einzelunterschrift.