Renseignements sur Roger Arnold
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roger Arnold
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roger Arnold
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4569316, Registre du commerce Lucerne, (100)
generalplan 4 ag, in Luzern, CH-100.3.789.146-3, Alpenquai 4, 6005 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
4.07.2008.
Zweck:
Erbringung von Generalplanerarbeiten aller Art im Bauwesen einschliesslich Beratungen und Expertentätigkeiten;
Vermittlung, Erwerb, Verkauf und Belastung von Grundstücken.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. Gemäss Erklärung der Gründer vom 04.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Grimm, Thomas, von Luzern und Trubschachen, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Roger, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hergert, Roland, von Aarau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Thomas, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4004934, Registre du commerce Lucerne, (100)
Peter Baumann + Partner AG, in Luzern, CH-100.3.024.989-7, Erbringung von Architektur-, Design- und Planungsleistungen aller Art inklusive Expertentätigkeit und Generalplanung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 06.02.2003, S. 9, Publ. 849288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Peter, von Luzern und Sursee, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
ATLAS Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hergert, Roland, von Aarau, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Arnold, Roger, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
OBT AG, Filiale St. Gallen, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 849288, Registre du commerce Lucerne, (100)
Peter Baumann + Partner AG, in Luzern, Erbringung von Architektur-, Design- und Planungsleistungen aller Art inklusive Expertentätigkeit und Generalplanung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2001, S. 5059).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hergert, Roland, von Aarau, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Arnold, Roger, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.