Renseignements sur Pascal Arnold
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Pascal Arnold
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pascal Arnold
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3123187, Registre du commerce Uri, (120)
Berichtigung des im SHAB Nr. 199 vom 13.10.2016, Id. 3'106'165, publizierten TR-Eintrags Nr. 479 vom 10.10.2016 Kantonale urnerische Winkelriedstiftung, in Altdorf (UR), CHE-110.378.937, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2016, Publ. 3106165).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Pascal, von Unterschächen, in Flüelen, Mitglied des Stiftungsrates, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Schwyz].
Numéro de publication: 3106165, Registre du commerce Uri, (120)
Kantonale urnerische Winkelriedstiftung, in Altdorf (UR), CHE-110.378.937, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2015, Publ. 1986281).
Urkundenänderung:
23.02.2016.
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Beat, von Unterschächen, in Schattdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurfluh, Josef, von Sisikon, in Flüelen, Mitglied, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clapasson, Max, von Rothenthurm, in Altdorf (UR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Favez, Daniel, von Servion, in Andermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moretti, Dimitri, von Hofstetten bei Brienz, in Erstfeld, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Pascal, von Unterschächen, in Schwyz, Mitglied des Stiftungsrates, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussmann, Hubert, von Silenen, in Altdorf (UR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vanoli, Marco, von Weggis, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.