Renseignements sur Anton Arnold
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Anton Arnold
Participations
Dernières notifications FOSC pour Anton Arnold
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005722652, Registre du commerce Uri, (120)
Stiftung Dörfli-Haus, in Spiringen, CHE-110.395.930, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Anton, von Spiringen, in Spiringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, René, von Unterschächen, in Spiringen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gisler, Simon, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2119121, Registre du commerce Uri, (120)
Stiftung Dörfli-Haus, in Spiringen, CHE-110.395.930, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2011, Publ. 6172744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herger-Gisler, Cornelia, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gehrig, Beat, von Spiringen, in Spiringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold-Nick, Andrea, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied und Sekretärin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler-Tresch, Alois, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Anton, von Spiringen, in Spiringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regli-Truttmann, Mirjam, von Göschenen und Bauen, in Spiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büeler-Arnold, Esther, von Sattel und Unterschächen, in Spiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walker, Fabienne, von Gurtnellen, in Schattdorf, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6339650, Registre du commerce Uri, (120)
Braunviehzuchtgenossenschaft Spiringen, in Spiringen, CH-120.5.001.344-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 25.05.1987, S. 2100).
Firma neu:
Braunviehzuchtgenossenschaft Spiringen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.01.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herger, Karl, von Spiringen, in Spiringen, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattli, Michael, von Spiringen, in Spiringen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Anton, von Spiringen, in Spiringen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].