Renseignements sur Christian Appert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Appert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005050231, Registre du commerce Schwyz, (130)
Cammar AG, in Sattel, CHE-240.710.669, Gewerbestrasse 9, 6417 Sattel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.2020. 10.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und die Bewirtschaftung sowie die Veräusserung von Grundstücken und dinglichen Rechten aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.11.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Appert, Christian, von Schwyz, in Oberägeri, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Appert, Martin, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004754194, Registre du commerce Schwyz, (130)
Stoosbahnen AG, in Morschach, CHE-108.078.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Appert, Christian, von Schwyz, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frauchiger, Marion, von Hirzel, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstad-Rickenbacher, Maria-Gloria, genannt Gloria, von Muotathal, in Morschach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Karl, von Morschach, in Morschach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Suter, Dominik, von Baden, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Suter, Josef, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schelbert, Georges, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gwerder, Bianca, von Schwyz, in Steinen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Paul, von Alpthal, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7037356, Registre du commerce Schwyz, (130)
Stoosbahnen AG, in Morschach, CH-130.0.000.005-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, S. 0, Publ. 6920246).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenegger, Martin, von Muotathal, in Muotathal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Appert, Christian, von Schwyz, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zgraggen, Sascha, von Erstfeld, in Morschach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Ivan, von Ingenbohl, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gwerder, Karl, genannt Kari, von Muotathal, in Muotathal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Luzia, von Muotathal, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.