Renseignements sur Brigitte Angelkow Felder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Brigitte Angelkow Felder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3516273, Registre du commerce Argovie, (400)
wohnplus sozialpädagogik GmbH in Liq., in Laufenburg, CHE-226.294.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1901687). Liquidation beendet. [Die Löschung der Gesellschaft erfolgt, sobald die Zustimmung der Steuerverwaltungen vorliegen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felder, Peter, von Kriens, in Laufenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angelkow Felder, Brigitte, von Entlebuch, in Laufenburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ackermann, Annemarie, von Wolfwil, in Kaisten, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin.
Numéro de publication: 1901687, Registre du commerce Argovie, (400)
wohnplus sozialpädagogik GmbH, in Laufenburg, CHE-226.294.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, Publ. 7150290).
Firma neu:
wohnplus sozialpädagogik GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angelkow Felder, Brigitte, von Entlebuch, in Laufenburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Felder, Peter, von Kriens, in Laufenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7150290, Registre du commerce Argovie, (400)
wohnplus sozialpädagogik GmbH, in Laufenburg, CHE-226.294.301, Neuhofstrasse 6, 5080 Laufenburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.04.2013.
Zweck:
Sozialpädagogische Begleitung und Betreuung von Säuglingen, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in schwierigen Lebenssituationen und/oder auch mit Behinderungen;
kann Grundstücke erwerben, veräussern, bebauen, belasten, mieten und vermieten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 05.04.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Felder, Peter, von Kriens, in Laufenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Angelkow Felder, Brigitte, von Entlebuch, in Laufenburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.