Renseignements sur Martin Angehrn
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Angehrn
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Angehrn
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005500233, Registre du commerce Zurich, (20)
diversitas ag, in Zürich, CHE-426.958.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005418654).
Statutenänderung:
03.06.2022.
Firma neu:
ONO-APP AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Firma wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.06.2022 in ONO-APP AG geändert. Anschliessend wird die Gesellschaft mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.06.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angehrn, Martin, von Muolen, in Gaiserwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camenisch, Christoph, von Chur, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Ueli, von Schlossrued, in Schlossrued, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Tobias, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004830250, Registre du commerce Zurich, (20)
rqmicro AG, in Schlieren, CHE-412.218.826, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4316711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angehrn, Thomas, von Amriswil, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angehrn, Martin, von Muolen, in Gaiserwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004630055, Registre du commerce Zurich, (20)
diversitas ag, in Zürich, CHE-426.958.154, Norastrasse 34, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen sowie die Entwicklung, die Lizenzierung und den Handel mit Software und Online-Plattformen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Betrieb von Online-Plattformen sowie die Auswertung und den Handel mit Daten für Marktforschung. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art sowie das Angebot und die Vermittlung von Transportdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Angehrn, Martin, von Muolen, in Gaiserwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zihlmann, Tobias, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.