Renseignements sur Urs Amrein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Amrein
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004797852, Registre du commerce Lucerne, (100)
AZ & PARTNER AG, in Egolzwil, CHE-106.661.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2012, S.0, Publ. 6841694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amrein, Urs, von Wauwil und Zell LU, in Egolzwil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1162129, Registre du commerce Lucerne, (100)
Innostep GmbH, in Egolzwil, CH-170.4.005.075-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, S. 11, Publ. 5024154).
Firma neu:
Innostep GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 28.10.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grill, Birte Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Lemförde (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Amrein, Urs, von Wauwil und Zell LU, in Egolzwil, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6841694, Registre du commerce Lucerne, (100)
AZ & PARTNER AG, in Egolzwil, CH-100.3.013.165-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S. 11, Publ. 4756014).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Urs, von Wauwil und Zell LU, in Egolzwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Bolliger, Nicole, von Trey, in Egolzwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.