Renseignements sur Angelo Amonini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Angelo Amonini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005150167, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Structures Consulting AG, in Herisau, CHE-105.175.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3948435).
Statutenänderung:
09.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amonini, Angelo, von Gaiserwald, in Erlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Abtwil (Gaiserwald)].
Numéro de publication: 5818500, Registre du commerce Zurich, (20)
European Business School AG, in Zürich, CH-020.3.000.045-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 30, Publ. 5724660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amonini, Angelo, von Gaiserwald, in Abtwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nägelin, Beat, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4243254, Registre du commerce Zurich, (20)
European Business School AG, in Zürich, CH-020.3.000.045-5, Konzeption von kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Studien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2007, S. 21, Publ. 3958520). [Neue] Geschäftsstelle: Leonhardstrasse 74-76, 9000 St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nägelin, Beat, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mettmenstetten, Mitglied];
Amonini, Angelo, von Gaiserwald, in Abtwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Stefan, von Ursenbach, in Bern, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Sommerauer Nägelin, Beatrice, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, mit Einzelprokura.