Renseignements sur Yvonne Ammann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Yvonne Ammann
Dernières notifications FOSC pour Yvonne Ammann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006017382, Registre du commerce Zurich, (20)
TraffiSec GmbH, in Uster, CHE-284.822.948, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034366).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Sven , von Grindelwald, in Hittnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benenati, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ammann, Yvonne, von Wäldi, in Weisslingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005034366, Registre du commerce Zurich, (20)
TraffiSec GmbH, in Gossau (ZH), CHE-284.822.948, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2019, Publ. 1004701058).
Statutenänderung:
20.11.2020.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Grossrietstrasse 7, 8606 Nänikon.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutersohn, Urs, von Matzingen, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benenati, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ammann, Yvonne, von Wäldi, in Weisslingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Suter, Sven , von Grindelwald, in Hittnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1004701058, Registre du commerce Zurich, (20)
TraffiSec GmbH, in Gossau (ZH), CHE-284.822.948, Industriestrasse 13, 8625 Gossau ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.08.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen, die Schulung auf dem Gebiet des Personenschutzes und des Verkehrsdienstes, die Be- und Überwachung sowie den Handel mit Waren für Sicherheitsanlagen und -einrichtungen. Die Gesellschaft kann alle Handels-, Finanz- und Rechtsgeschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie kann weiter im In- und Ausland eigenes und/oder fremdes Vermögen, insbesondere Grundeigentum und Wertschriften, erwerben, belasten, verwalten und verkaufen. Sie kann auch im In- und Ausland Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.08.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Benenati, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ammann, Yvonne, von Wäldi, in Weisslingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gutersohn, Urs, von Matzingen, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Suter, Sven , von Grindelwald, in Hittnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.