Renseignements sur Ulrich Ammann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ulrich Ammann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005077509, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Astra LED GmbH, in Gossau (SG), CHE-113.473.851, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Ulrich, genannt Ueli, von Ermatingen, in Au SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Michael, von Röthenbach im Emmental, in Bischofszell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Huf, Thomas, von Oberuzwil, in Henau (Uzwil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2265621, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Astra LED GmbH, in Gossau SG, CHE-113.473.851, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2013, Publ. 1166921).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speissegger, Sven, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Klarer, Markus, von Appenzell, in Lustmühle (Teufen AR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HSI Elektronik AG (CHE-283.953.298), in Goldach, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hofer, Tobias Andrea, von Rothrist, in St. Gallen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Ronald Peter, von Meisterschwanden, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klarer, Thomas, von Appenzell, in Teufen AR, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ammann, Ulrich, genannt Ueli, von Ermatingen, in Au SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1166921, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Astra LED GmbH, bisher in Teufen AR, CH-300.4.015.393-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 3, Publ. 5671536).
Gründungsstatuten:
01.03.2007.
Statutenänderung:
25.10.2013.
Sitz neu:
Gossau SG.
Domizil neu:
Wilerstrasse 73, 9200 Gossau . [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klarer, Thomas, von Appenzell, in Teufen AR, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ammann, Ulrich, genannt Ueli, von Ermatingen, in Au SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Klarer, Markus, von Appenzell, in Lustmühle (Teufen AR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in St. Gallen].