Renseignements sur Janine Ammann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Janine Ammann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005836361, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft KORN.HAUS, in Fischingen, CHE-105.775.936, Genossenschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005399192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollmann, Dr. med. Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Christoph, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inauen, Eveline, von Appenzell, in Küttigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Janine, von Neunforn, in Lippoldswilen (Kemmental), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fecker Treuhand & Revision GmbH (CH-440.4.025.239-7), in Felben-Wellhausen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleiker, Eveline, von Nesslau, in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied der Geschäftsleitung, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläpfer, Sonja, von Rehetobel, in Nassen (Neckertal), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Urs, von Trub, in Rüfenacht BE (Worb), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil SG, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005384727, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft KORN.HAUS, in Fischingen, CHE-105.775.936, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2021, Publ. 1005266235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Fritz, von Affoltern im Emmental, in Weingarten-Kalthäusern (Lommis), Co-Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inauen, Eveline, von Appenzell, in Küttigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Janine, von Neunforn, in Lippoldswilen (Kemmental), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ammann, Janine-Claudia, Co-Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005266235, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft KORN.HAUS, in Fischingen, CHE-105.775.936, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936713).
Statutenänderung:
17.05.2021.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Führung von verschiedenen Betriebszweigen, die Ausbildungs- und Arbeitsplätze sowie Wohnformen für Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen und sozialen Beeinträchtigungen anbieten. Sie unterstützt diese Menschen in ihrer individuellen Entfaltung sowie in ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung;
die Förderung der Verarbeitung und Verbreitung von ökologisch sinnvollen und nachhaltigen Produkten in Zusammenarbeit mit Handels-, Dienstleistungs- und Produktions-Partnerbetrieben. Die Genossenschaft kann eigene Geschäftsstellen betreiben, sich an Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und verkaufen, erneuern und umbauen, soweit dies ihren Geschäftstätigkeiten dient. Ferner kann sie Praktikums- und Praxisausbildungsplätze für Lernende und Studierende von sozialen und anderen Berufen anbieten. Die Genossenschaft ist gemeinnützig und nicht gewinnorientiert.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen persönlich und schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönholzer, Irene, von Kerzers, in Schönholzerswilen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erb, Bernhard, von Hüttwilen, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Britt, Marco, von Mels, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Janine-Claudia, von Neunforn, in Lippoldswilen (Kemmental), Co-Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerch, Fritz, von Affoltern im Emmental, in Weingarten-Kalthäusern (Lommis), Co-Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hascher, Arthur, von Hüttlingen, in Weingarten-Kalthäusern (Lommis), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berneggger, Jasmin, von Grosswangen, in Oberwangen TG (Fischingen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kollmann, Dr. med. Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.