Renseignements sur Désirée Ammann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Désirée Ammann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006076529, Registre du commerce Zurich, (20)
LZ IRRI AG, in Zürich, CHE-112.927.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004990866).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehrenbach-Müller, Irène, von Morissen und Schmerikon, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Reto, von Lumnezia, in Teufen (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Ammann, Désirée, von Lumnezia, in Gossau (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schaniel, Prisca, von Lumnezia und Surses, in Niederwil (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006075872, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 120 vom 24.06.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'869 vom 19.06.2024 IRRI Verwaltungs AG, in Gossau (SG), CHE-115.439.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2024, Publ. 1006065154).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Reto, von Lumnezia, in Niederteufen (Teufen (AR)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Teufen AR];
Ammann, Désirée, von Lumnezia, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Ammann, Désirée Luzia].
Numéro de publication: HR02-1006070283, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
rpa solutions ag, in Gossau (SG), CHE-114.025.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehrenbach-Müller, Irene, von Schmerikon, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Reto, von Lumnezia, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ammann, Désirée, von Lumnezia, in Gossau SG, mit Einzelunterschrift.