Renseignements sur Debora Alder-Gasser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Debora Alder-Gasser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005272874, Registre du commerce Zurich, (20)
TearFund Schweiz, in Zürich, CHE-107.310.229, Verein (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2020, Publ. 1004963996).
Statutenänderung:
09.04.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder-Gasser, Debora, von Hallau, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Daniela, von Basel, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streiff-Feller, Marianne, von Glarus Süd und Thun, in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köniz];
Bolli, Benjamin, von Thayngen, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gugger, Niklaus-Samuel, von Buchholterberg, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Stefan, von Rüti bei Lyssach, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häberli, Ronny, von Zürich, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbaden].
Numéro de publication: HR01-1004855094, Registre du commerce Berne, (36)
TEIL.style GmbH, in Bern, CHE-361.684.937, Weststrasse 9, 3005 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.03.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verleih und den Verkauf von Kleidung, der Handel mit Waren aller Art im wechselnden Sortiment, der Verkauf von warmen und kalten Getränken, der Verkauf von Speisen zum sofortigen Verzehr, das Nähen und Reparieren von Kleidung und Alltagsgegenständen sowie jegliche verkaufsfördernde Massnahme, welche dem Gesellschaftszweck und insbesondere der Nachhaltigkeit dient. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 70'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 13.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gasser, Nadal Andreas, von Hallau, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Alder, Claudio, von Schönengrund, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Alder-Gasser, Debora, von Hallau, in Bern, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gasser, Irina Anja, von Zollikofen, in Wabern (Köniz), Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3077489, Registre du commerce Zurich, (20)
TearFund Schweiz, in Zürich, CHE-107.310.229, Verein (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2640563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Donzé, Walter, von Luzern und Frutigen, in Frutigen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Christian, von Opfikon, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alder-Gasser, Debora, von Hallau, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.