Renseignements sur Deniz Levent Aksen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Deniz Levent Aksen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006015463, Registre du commerce Zoug, (170)
InterCast GmbH, in Baar, CHE-204.300.347, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2024, Publ. 1005986619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aksen, Deniz Levent, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (SG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sener, Dr. Özcan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Krefeld (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005986619, Registre du commerce Zoug, (170)
InterCast GmbH, bisher in Horw, CHE-204.300.347, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2024, Publ. 1005973633).
Statutenänderung:
22.02.2024.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o companyplace.ch AG, Rathausstrasse 14, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vlasec, Tomo, von Emmen, in Horw, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aksen, Deniz Levent, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (SG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005979820, Registre du commerce Zoug, (170)
Nil Swiss GmbH, in Baar, CHE-362.128.366, c/o companyplace.ch AG, Rathausstrasse 14, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.02.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung, insbesondere in Strategie, Marketing, Personal und Finanzen. Zudem bezweckt sie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Grosshandel einschliesslich Erbringung von Beratungsleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 21.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aksen, Deniz, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.