Renseignements sur Mehmet Ali Akça
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Mehmet Ali Akça
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005898365, Registre du commerce Zurich, (20)
MS Zürich GmbH, in Zürich, CHE-227.104.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Besparmak, Ali, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ucar, Murat, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Züri Bistro AG (CHE-213.201.448), in Zürich, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Akça, Mehmet Ali, von Bülach, in Kloten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005812527, Registre du commerce Zurich, (20)
Aksen Zürich GmbH, in Zürich, CHE-112.978.048, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751295).
Statutenänderung:
12.07.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Gastronomiebetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 08.06.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 08.06.2006 ein Grillgerät, ein Speedy Messer, ein Pizzaofen, eine Kaffemaschine, ein Flachbildschirm-TV, eine Kasse, ein zentrales Kühlgerät und eine Kühlzelle, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 4'498.-- als Forderung gutgeschrieben werden.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züri Bistro AG (CHE-213.201.448), in Zürich, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Akça, Mehmet Ali, von Bülach, in Kloten, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Akça, Koray, von Bülach, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005812602, Registre du commerce Zurich, (20)
Lindentreff GmbH, in Zürich, CHE-427.113.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751353).
Statutenänderung:
12.07.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Gastronomiebetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züri Bistro AG (CHE-213.201.448), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Akça, Mehmet Ali, von Bülach, in Kloten, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Akça, Koray, von Bülach, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].