Renseignements sur Dr. Christoph Agten
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Christoph Agten
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005851695, Registre du commerce Zurich, (20)
METARAD AG, in Zürich, CHE-261.208.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005626617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Agten, Dr. Christoph, von Grengiols, in Liverpool (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005626617, Registre du commerce Zurich, (20)
METARAD AG, in Zürich, CHE-261.208.186, Zürichbergstrasse 146, 8044 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.11.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von teleradiologischen Befundungen für Spitäler und Röntgeninstitute in der Schweiz, das Betreiben von radiologischen Instituten und die Durchführung von Beratungen sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Agten, Dr. Christoph, von Grengiols, in Liverpool (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Löhr, Dr. Nikolaus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005247460, Registre du commerce Berne, (36)
MR Diagnostics AG, bisher in Schenkon, CHE-449.753.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2020, Publ. 1005028917).
Statutenänderung:
22.06.2021.
Firma neu:
MRI Bern AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(MRI Bern SA) (MRI Bern Ltd).
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Schwanengasse 5/7, 3011 Bern.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 275'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 135'000.00].
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 2'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agten, Christoph, von Grengiols, in Nottigham (GB), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Agten, Christoph Amadeus, in Aeschlen ob Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tosi, Marco, von Gaiserwald, in Belp, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jungius, Christiane, von Termen, in Termen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Löhr, Nikolaus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.