Renseignements sur Ursula Affolter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ursula Affolter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005339132, Registre du commerce Soleure, (241)
ImmoReal Estate AG, in Langendorf, CHE-103.625.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, S.0, Publ. 1745641).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Harry, von Zuchwil, in Langendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Affolter, Ursula, von Wynigen, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3569885, Registre du commerce Berne, (36)
MaBu Holding AG, bisher in Langendorf, CHE-463.342.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21.05.2013, Publ. 7193638).
Statutenänderung:
12.05.2017.
Sitz neu:
Bleienbach.
Domizil neu:
Flugplatz 8, 3368 Bleienbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter, Harry, von Zuchwil, in Langendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Affolter, Ursula, von Wynigen, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rother, Thomas, von Reinach (AG), in Niederbipp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gantner, Simon, von Grabs, in Niederönz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Silvan, von Thal, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7193638, Registre du commerce Soleure, (241)
MaBu Holding AG, in Langendorf, CH-241.3.009.897-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2011, S. 0, Publ. 6080882).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Harry, von Zuchwil, in Langendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Affolter, Ursula, von Wynigen, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.