Renseignements sur Walter Aeschlimann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Walter Aeschlimann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walter Aeschlimann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004452075, Registre du commerce Berne, (36)
Lanz & Cie AG, in Lyss, CHE-107.209.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2276053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Walter, von Lyss, in Lyss, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Martin, von Ringgenberg (BE), in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lyss, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschlimann, Walter, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6218522, Registre du commerce Berne, (36)
Schlüsselservice Aeschlimann AG, in Lyss, CH-073.3.017.174-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2009, S. 5, Publ. 4823764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Walter, von Langnau im Emmental, in Lyss, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Aeschlimann, Elisabeth, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Thomas Ed., von Twann-Tüscherz und Ligerz, in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Engel, Fabian D., von Twann-Tüscherz und Ligerz, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3359822, Registre du commerce Berne, (36)
Schlüsselservice Aeschlimann AG, in Lyss, CH-073.3.017.174-7, Marktplatz 14, 3250 Lyss, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2006.
Zweck:
Verkauf, Montage und Handel mit Anlagen im Bereich Sicherheit und Einbruchschutz, Schliessanlagen und Verkauf und Handel mit Tresoren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 07.04.2006 und Inventarliste per 31.10.2005 Aktiven von CHF 152'924.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 37'208.95 der Einzelfirma ' Schlüsselservice Walter Aeschlimann', in Lyss, zum Preis von CHF 115'715.61, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 15'715.61 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Aeschlimann, Walter, von Langnau im Emmental, in Lyss, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Aeschlimann, Elisabeth, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Alfons Ruckstuhl, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.