Renseignements sur Christian Aeschimann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Aeschimann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3926303, Registre du commerce Valais, (600)
QT Finanz GmbH, in Obergoms, CHE-113.853.484, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, Publ. 6333348).
Statutenänderung:
05.12.2017.
Firma neu:
PCLC Beauty GmbH.
Zweck neu:
Vertrieb und Vermarktung von allen Produkten aller Art, insbesondere kosmetischer Produkte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sie kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt mit ihm in Zusammenhang stehen. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschimann, Christian, von Trachselwald, in Hausen AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Krijt, Robert Hendrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Bözberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Remund, Anita Wilhelmine Christine, von Mühleberg, in Ulrichen (Obergoms), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Awesome Holding GmbH (CH-170.4.009.501-6), in Zug, Gesellschafterin, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zimmermann, Patrik, von Eggerberg, in Ulrichen (Obergoms), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Uster, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3897181, Registre du commerce Valais, (600)
Insignis AG, in Obergoms, CHE-114.395.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2631497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschimann, Christian, von Trachselwald, in Hausen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Patrik, von Eggerberg, in Ulrichen (Obergoms), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Obergoms, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1388311, Registre du commerce Zoug, (170)
Insignis AG, in Zug, CHE-114.395.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 918367).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschimann, Christian, von Trachselwald, in Hausen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Zimmermann, Patrik, von Eggerberg, in Obergoms, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.