Renseignements sur Jos Daniel Aeschbacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jos Daniel Aeschbacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3470647, Registre du commerce Berne, (36)
CSD Ingenieure AG, in Köniz, CHE-105.961.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017, Publ. 3376779).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbacher, Jos, von Lützelflüh, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Marcel, von Röthenbach im Emmental, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graf, Hanspeter, von Häutligen, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Perret, Yann, von La Sagne, in Kerzers, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6402934, Registre du commerce Berne, (36)
CSD Ingenieure AG, in Köniz, CH-035.3.011.375-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2011, S. 0, Publ. 6305588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschbacher, Jos Daniel, von Lützelflüh, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5608402, Registre du commerce Berne, (36)
CSD Ingenieure und Geologen AG, in Köniz, CH-035.3.011.375-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 3, Publ. 5534022).
Statutenänderung:
21.04.2010.
Firma neu:
CSD Ingenieure AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Büros beratender Ingenieure, Geologen und Umweltspezialisten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen oder solche erwerben und alle Geschäfte eingehen bzw. Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann Immobilien kaufen und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrni, Markus, von Eriz, in Courtepin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbacher, Jos Daniel, von Lützelflüh, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.