Renseignements sur Daniel Aerne
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Aerne
Dernières notifications FOSC pour Daniel Aerne
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004922988, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
PEDACON Event GmbH, in Uzwil, CHE-115.590.829, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2010, S.13, Publ. 5591910).
Firma neu:
PEDACON Event GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.06.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PEDACON GmbH (CHE-101.865.977), in Uzwil, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: PEDACON GmbH (CH-320.4.049.414-0)];
Aerne, Daniel, von Ebnat-Kappel, in Niederuzwil (Uzwil), Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ]. [Anpassung CH- bzw. CHE-Nummer aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numéro de publication: 5591910, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
PEDACON Event GmbH, in Uzwil, CH-320.4.067.002-7, Rädlibach 10, 9244 Niederuzwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.04.2010.
Zweck:
Erbringung und Verkauf von Dienstleistungen im nationalen und internationalen Event-Markt. Anbieten von Dienstleistungen im Umfeld von Netzwerken und Informatik sowie Handel mit Waren im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sie übernehmen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern..
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, per Telefax oder E-mail an die letzte im Anteilsbuch eingetragene Adresse. Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
PEDACON GmbH (CH-320.4.049.414-0), in Uzwil, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Aerne, Daniel, von Ebnat-Kappel, in Niederuzwil (Uzwil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schibli, Michael Pascal, von Olten, in Berneck, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4716886, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
AERNE A V S GmbH, in Goldach, CH-320.4.044.326-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2006, S. 10, Publ. 3290854).
Statutenänderung:
28.10.2008.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.10.2008 und Bilanz per 30.04.2008 mit Aktiven von CHF 863'239.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 674'398.58 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seinen bisherigen Stammanteil 100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.
Firma neu:
Aerne AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 20'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerne, Bernhard, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerne, Daniel, von Ebnat-Kappel, in Niederuzwil (Uzwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerne, Klara, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Martin, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit 1 Stammanteilen von je CHF 20'000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Schwarz, Daniel, von Ermatingen, in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
awit wirtschaftsprüfer AG, in Arbon (CH-320.3.043.524-6), Revisionsstelle.