Renseignements sur Matthias Aeppli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Matthias Aeppli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6898506, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6871944).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeppli, Matthias, von Zürich, in Wil SG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petschnig, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Koblach (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Schneider, Otto, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altach (A), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Staub, Heinz, von Sevelen, in Buchs SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 4601716, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2006, S. 10, Publ. 3264158).
Statutenänderung:
17.07.2008.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 06.02.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Leica Geosystems AG, in Heerbrugg (Balgach), den Geschäftsteil Mechanik zum Preise von höchstens CHF 20'000'000.-- zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Heinz, von Wolfenschiessen, in Berneck, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Dr. Georg A., von Zürich, in Berneck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeppli, Matthias, von Zürich, in Wil SG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.