Renseignements sur Susanne Aebi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Susanne Aebi
Participations
Dernières notifications FOSC pour Susanne Aebi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005331529, Registre du commerce Zurich, (20)
Seebähnli AG, in Zürich, CHE-390.434.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2017, Publ. 3912771).
Firma neu:
Seebähnli AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.09.2021 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 21.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti Vetterli, Sebastian, von Glarus Süd, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tscheligi, Lajos Zsolt, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Susanne, von Heimiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Michael, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3912771, Registre du commerce Zurich, (20)
Seebähnli AG, in Zürich, CHE-390.434.874, c/o Stiftung 'Ponte Projektfonds', Kalkbreitestrasse 33, 8003 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.11.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastrobetrieben, in welchen ein nachhaltiges Angebot zu durchschnittlichen Preisen angeboten wird;
welche als Treffpunkt zur Verfügung stehen;
in welchen kulturelle Veranstaltungen integrierter Bestandteil des Gastrokonzeptes sind;
welche Mitarbeitende auch nach sozialen Kriterien anstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich, mit Telefax oder per elektronischer Post, z.B. per Mail an die im Aktienbuch verzeichneten (Mail-)Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hefti Vetterli, Sebastian, von Glarus Süd, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Susanne, von Heimiswil, in Maschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tscheligi, Lajos Zsolt, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1139854, Registre du commerce Zurich, (20)
Frauen Dienstleistungs-, Gewerbe- und Kulturzentrum Zürich AG, in Zürich, Bereitstellung einer gesamtheitlichen Infrastruktur, die aus Frauensicht jene Anforderungen erfüllt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2002, S. 19, Publ. 344840).
Domizil neu:
c/o oyecomm Schumacher, und Trautweiler, Auf der Mauer 6, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Susanne, von Heimiswil, in Maschwanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kranich Schneiter, Cornelia, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollenweider, Iris, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flück, Verena, von Brienz BE, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Martha, von Oberegg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.