Renseignements sur Alessio Aci
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Alessio Aci
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004815432, Registre du commerce Zurich, (20)
netfe GmbH, in Zürich, CHE-113.573.866, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, S.0, Publ. 6528518).
Firma neu:
netfe GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aci, Alessio, italienischer Staatsangehöriger, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6396490, Registre du commerce Zurich, (20)
Head Capital Group Services AG, in Zürich, CH-020.3.034.087-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, S. 21, Publ. 5759500).
Firma neu:
Head Capital Group Services AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Head Capital Group Services SA en liquidation) (Head Capital Group Services LTD in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.10.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canonico, Leonardo, von Richterswil, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aci, Alessio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Putrino, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Roland, von Dürnten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6272514, Registre du commerce Zurich, (20)
netfe GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.309-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2007, S. 22, Publ. 3897230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tangerini, Chiara, italienische Staatsangehörige, in Ferrara (IT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aci, Alessio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00].