Renseignements sur Sonja-Kada Achana Renold
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sonja-Kada Achana Renold
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005961104, Registre du commerce Argovie, (400)
stage-on-air, in Aarau, CHE-109.989.689, Verein (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005487092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hallauer, Daniela, von Trasadingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achana Renold, Sonja-Kada, genannt Sonia, von Küttigen, in Oberhof, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005927182, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Avertamain, in Aarberg, CHE-470.988.087, Aareweg 19, 3270 Aarberg, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
25.03.2016. 27.05.2016. 20.12.2023.
Zweck:
Der Verein bezweckt: Das Anbieten von Wohnlösungen für unterstützungsbedürftige Frauen und Männer;
Den Vollzug von Massnahmen und Freiheitsentzug von Straftätern und -täterinnen;
Die Führung von Betrieben (Hotel, Gastwirtschaft, etc.) im oben genannten Zusammenhang. Der Verein ist konfessionell und politisch neutral.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus durchgeführten Veranstaltungen, private und öffentliche Beiträge und freiwillige Zuwendungen jeder Art.
Eingetragene Personen:
Poltera, Ursicin, von Surses, in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Costa, Franziska, von Adelboden, in Bargen BE, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Achana Renold, Sonia-Kada, von Küttigen, in Oberhof, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH (CHE-112.434.067), in Bern, Revisionsstelle.