Renseignements sur Dirk Michael Abels
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dirk Michael Abels
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1601055, Registre du commerce Soleure, (241)
INTACON Holding AG, bisher in Embrach, CHE-101.333.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2012, Publ. 6740648).
Statutenänderung:
19.05.2014.
Sitz neu:
Balsthal.
Domizil neu:
Ziegelweg 4, 4710 Balsthal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abels, Dirk Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Murg (DE), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schilling, Holger Werner Max, von Romanshorn, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfungen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6740648, Registre du commerce Zurich, (20)
INTACON Holding AG, bisher in Adligenswil, CH-100.3.024.378-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2008, S. 11, Publ. 4734722).
Gründungsstatuten:
19.12.2000.
Statutenänderung:
25.04.2012.
Sitz neu:
Embrach.
Domizil neu:
Hardhofstrasse 15, 8424 Embrach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Werner, von Adligenswil und Au SG, in Adligenswil, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Holger Werner Max, von Romanshorn, in Pfungen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schilling, Holger, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abels, Dirk Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Abels, Dirk].
Numéro de publication: 3943426, Registre du commerce Lucerne, (100)
INTACON Holding AG, in Adligenswil, CH-100.3.024.378-9, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften, Unternehmungen oder Organisationen und deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2000, S. 8876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Erwin, von Wolfenschiessen, in Buttisholz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abels, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Murg (D)];
Schilling, Holger, von Romanshorn, in Pfungen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.