Renseignements sur Urs Abderhalden
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Abderhalden
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004926812, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Abderhalden Holzbau AG, Wattwil, in Wattwil, CHE-102.696.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2009, S.14, Publ. 4848626).
Statutenänderung:
23.06.2020.
Firma neu:
Huab Immo AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum. Sie bezweckt weiter die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich treuhänderische Bauherrschaft, Bau- und Projektmanagement für die Erstellung von Bauten und Bauprojekten sowie Vertrieb und Verwaltung derselben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abderhalden, Heinz, von Wattwil, in Wattwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Abderhalden, Urs, von Wattwil, in Wattwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift]. [Anpassungen Funktionen aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Numéro de publication: HR02-1004617042, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
ABAG Wattwil AG, in Wattwil, CHE-109.075.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2010, S.13, Publ. 5452574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abderhalden, Urs, von Wattwil, in Wattwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Abderhalden, Monika, von Wattwil, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Onofrio, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Ebnat-Kappel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
D'Onofrio, Carmen, von Neunforn, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Onofrio, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3941598, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Abderhalden Holzbau AG, Wattwil, in Wattwil, CH-320.3.029.322-6, Ausführung von Schreiner-, Zimmer- und Holzbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2001, S. 7076).
Domizil neu:
Industriestrasse 19, 9630 Wattwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abderhalden, Urs, von Wattwil, in Wattwil, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].