Kai Gabriel Zwicky
domicilié à Oberägeri, de Glarus Nord Mandats actifs: KZW Property Management GmbH, ABC Property Management GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kai Gabriel Zwicky" à jour.Vous suivez maintenant "Kai Gabriel Zwicky".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kai Gabriel Zwicky" à jour.Vous suivez maintenant "Kai Gabriel Zwicky".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kai Gabriel Zwicky
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kai Gabriel Zwicky
Achat & vente de biens immobiliers propres
Facility Management
Achat & vente de biens immobiliers propres
Facility Management
Personnes privées avec le nom Kai Gabriel Zwicky
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kai Gabriel Zwicky
Numéro de publication: HR02-1005558616, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Residenz Waldruh AG, in Fischingen, CHE-101.937.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, S.0, Publ. 1966945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwicky, Kai Gabriel, von Glarus Nord, in Knonau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Renato, von Turbenthal, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bissegger, Rolf, von Braunau, in Wiezikon b. Sirnach (Sirnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ziegler, Michel, von Flüelen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005457420, Registre du commerce Zoug, (170)
KZW Property Management GmbH, in Unterägeri, CHE-217.476.659, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959691).
Statutenänderung:
14.04.2022.
Sitz neu:
Oberägeri.
Domizil neu:
Alisbachweg 24, 6315 Oberägeri.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwicky, Kai Gabriel, von Glarus Nord, in Oberägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Unterägeri].
Numéro de publication: HR01-1004959691, Registre du commerce Zoug, (170)
KZW Property Management GmbH (KZW Property Management Sàrl) (KZW Property Management Sagl) (KZW Property Management Ltd liab. Co), in Unterägeri, CHE-217.476.659, Maisbühlstrasse 60, 6314 Unterägeri, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.07.2020.
Zweck:
Verwaltung und Verkauf von Immobilien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 17.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zwicky, Kai Gabriel, von Glarus Nord, in Unterägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.