Fritz Zweifel
domicilié à Münsterlingen, de Lichtensteig et Glarus Süd Connecté à: Pascal Schmid, Christoph Tschanen, Thomas Gähwiler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz Zweifel" à jour.Vous suivez maintenant "Fritz Zweifel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz Zweifel" à jour.Vous suivez maintenant "Fritz Zweifel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fritz Zweifel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fritz Zweifel
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce de produits alimentaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Fritz Zweifel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fritz Zweifel
Numéro de publication: HR02-1005683872, Registre du commerce Thurgovie, (440)
ZIT AG, in Münsterlingen, CHE-262.425.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2022, Publ. 1005628293).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Fritz, von Lichtensteig, in Scherzingen (Münsterlingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4348629, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Stiftung Mansio, in Münsterlingen, CHE-101.126.041, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4002597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel, Fritz, von Lichtensteig und Glarus Süd, in Scherzingen (Münsterlingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Martin, von Zürich, in Kreuzlingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thorner-Dreher, Christa, von Münsterlingen, in Frauenfeld, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Urs, von Schwellbrunn, in Rorschacherberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, René, von Uzwil, in Münsterlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4299409, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
FZM AG, in Wil SG, CHE-112.970.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2017, Publ. 3689857).
Statutenänderung:
07.06.2018.
Domizil neu:
c/o Silvia Arnold Treuhand AG, Neugrubenstrasse 20, 9500 Wil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und überbauen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Fritz, von Lichtensteig, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.