Ruth Zumstein-Merlach
domicilié à Zollikofen, de Bolligen et Herzogenbuchsee Mandats actifs: Olympia Capital Management AG, Z & Z GmbH et plus Connecté à: Georges Leo Bindschedler, Sergio Heuer, Patrik Serge Zumstein et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Zumstein-Merlach" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Zumstein-Merlach".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Zumstein-Merlach" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Zumstein-Merlach".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ruth Zumstein-Merlach
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ruth Zumstein-Merlach
Services pour les banques et instituts de crédit
Service concernant conseil aux entreprises
Commerce de biens de consommation
Services pour les banques et instituts de crédit
Service concernant conseil aux entreprises
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Ruth Zumstein-Merlach
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ruth Zumstein-Merlach
Numéro de publication: 2141755, Registre du commerce Berne, (36)
Verein 'Zur Brunnadere', in Bern, CHE-105.831.902, Verein (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2009, S. 6, Publ. 4931910).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 18.03.2015 und Inventar per 31.12.2014 Aktiven von CHF 58'255.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'222.00 auf die Stiftung Brunnadere-Huus, in Bern (CHE-109.670.590).
Gegenleistung:
Keine.
Name neu:
Verein 'Zur Brunnadere', in Liquidation.
Domizil neu:
c/o von Graffenried & Cie Recht, Zeughausgasse 18, 3000 Bern 7.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.]. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.03.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein-Merlach, Ruth, von Bolligen und Herzogenbuchsee, in Bolligen, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gossweiler, Christian, von Bern, Dübendorf und Zürich, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaschen, Samuel, von Bern und Treiten, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisetti, Giorgio, von Balerna, in Muri bei Bern, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1862749, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Brunnadere-Huus, in Bern, CHE-109.670.590, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2013, Publ. 1210419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein-Merlach, Ruth, von Bolligen und Herzogenbuchsee, in Zollikofen, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Croll, Roger, von Neuchâtel, in Bern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller + Partner AG (CHE-151.579.083), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Gfeller + Partner AG (CH-035.9.029.676-9)].
Numéro de publication: 7027638, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Brunnadere-Huus, in Bern, CH-035.7.030.117-6, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6618286).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisetti, Giorgio, von Bern und Balerna, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumstein-Merlach, Ruth, von Bolligen und Herzogenbuchsee, in Zollikofen, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zumstein-Merlach, Ruth, von Bolligen und Herzogenbuchsee, in Bolligen, Mitglied und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien].