Bernhard Zumbrunnen
domicilié à Lauenen b. Gstaad, de Zweisimmen Mandats actifs: Weggenossenschaft Hinter-See, Zumbrunnen Bernhard Connecté à: Toni von Grünigen, Ernst Hählen, Rudolf Trachsel-von Siebenthal et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bernhard Zumbrunnen" à jour.Vous suivez maintenant "Bernhard Zumbrunnen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bernhard Zumbrunnen" à jour.Vous suivez maintenant "Bernhard Zumbrunnen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bernhard Zumbrunnen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bernhard Zumbrunnen
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Production de produits de boulangerie
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Production de produits de boulangerie
Personnes privées avec le nom Bernhard Zumbrunnen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bernhard Zumbrunnen
Numéro de publication: 2237979, Registre du commerce Berne, (36)
Weggenossenschaft Hinter-See, in Lauenen, CHE-102.038.445, Genossenschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.1995, S. 2146).
Statutenänderung:
07.04.2015.
Domizil neu:
c/o Trachsel Ruedi, Tüffistrass, 3782 Lauenen bei Gstaad.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist der Unterhalt, die Instandstellung und der Weiterausbau der Hinter-Seestrasse.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB und Anzeiger von Saanen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Zirkularschreiben oder durch Inserat im Anzeiger. [Die Bestimmung über die Zusammensetzung des Verwaltungsrates wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Der Verwaltungsrat besteht neu aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten, einem Sekretär, einem Kassier und einem Beisitzer.].Gemäss Erklärung vom 23.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichenbach-Rieben, Walter, von Lauenen, in Lauenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichenbach-Brand, Gottlieb, von Lauenen, in Lauenen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten-Reichenbach, Alma, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten-Stucki, Walter, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichenbach-Reichenbach, Richard, von Lauenen, in Lauenen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel-von Siebenthal, Rudolf, genannt Reudi, von Lenk, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbrunnen, Bernhard, von Zweisimmen, in Lauenen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Grünigen, Toni, von Saanen, in Turbach (Saanen), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichenbach, Christian, von Lauenen, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hählen, Ernst, von Lenk, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1418831, Registre du commerce Berne, (36)
Rosiello GmbH, in Zweisimmen, CHE-237.895.203, Schützenstrasse 1, 3770 Zweisimmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.03.2014.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel und der Vertrieb, der Import und der Export von Lebensmitteln und Spirituosen, insbesondere aus Italien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 14.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rosiello, Mosé, von Zweisimmen und italienischer Staatsangehöriger, in Benevento (IT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zumbrunnen, Bernhard, von Zweisimmen, in Zweisimmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2501838, Registre du commerce Berne, (36)
Zumbrunnen Bernhard, in Lauenen, CH-092.1.016.797-2, Dorf, 3782 Lauenen, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Betrieb einer Bäckerei und Handlung.
Eingetragene Personen:
Zumbrunnen, Bernhard, von Zweisimmen, in Lauenen, Inhaber, mit Einzelunterschrift.