Christian Zenger
domicilié à Brienz, de Habkern Mandats actifs: Brünig Dampfbahn AG Connecté à: Lydia Dietrich, Roger Henchoz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Zenger" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Zenger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Zenger" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Zenger".
|
|
Christian Zenger
domicilié à Habkern, de Habkern Mandats actifs: BeO Pellets GmbH Connecté à: Hans Zenger, René Häsler, Arnold Zenger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Zenger" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Zenger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Zenger" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Zenger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Zenger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Zenger
Transport routier de personnes et marchandises
Fabrication et transformation des produits du bois
Transport routier de personnes et marchandises
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Christian Zenger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Zenger
Numéro de publication: HR02-1005583271, Registre du commerce Berne, (36)
Brünig Dampfbahn AG, in Interlaken, CHE-100.468.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493420).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenger, Christian, von Habkern, in Brienz BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sursee].
Numéro de publication: HR02-1005493420, Registre du commerce Berne, (36)
Ballenberg-Dampfbahn Rollmaterial AG, in Meiringen, CHE-100.468.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, S.0, Publ. 1554839).
Statutenänderung:
28.05.2022.
Firma neu:
Brünig Dampfbahn AG.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
Untere Bönigstrasse 29, 3800 Interlaken.
Weitere Adressen:
Untere Bönigstrasse 5, 3800 Interlaken.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Post oder elektronischer Übemittlung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thöni, André Beat, von Innertkirchen, in Meiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Hans Peter Dr., von Vechigen, in Meiringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Henchoz, Roger, von Château-d'Oex, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoller, Hans Rudolf, von Kandergrund, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zenger, Christian, von Habkern, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005025470, Registre du commerce Schwyz, (130)
ADAMANT SPORTS MANAGEMENT AG, in Freienbach, CHE-115.189.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, S.0, Publ. 1397137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenger, Christian Werner, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.