Dietmar Michael Zacher
domicilié à Uznach, de Uznach Mandats actifs: Raiffeisenbank Benken Genossenschaft, AIA Gruppe AG et plus Connecté à: Nathalie Glaus Cherella, Dominik Zellweger, Fabian Fässler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dietmar Michael Zacher" à jour.Vous suivez maintenant "Dietmar Michael Zacher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dietmar Michael Zacher" à jour.Vous suivez maintenant "Dietmar Michael Zacher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dietmar Michael Zacher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dietmar Michael Zacher
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploitation des autres institutions financières
Service concernant conseil aux entreprises
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploitation des autres institutions financières
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Dietmar Michael Zacher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dietmar Michael Zacher
Numéro de publication: HR02-1005155232, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisenbank Benken Genossenschaft, in Benken (SG), CHE-107.293.625, Genossenschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler-Kissling, Daniela, von Reichenburg, in Benken SG, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lins, Herbert, von Rapperswil-Jona, in Altendorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zacher, Dietmar, von Uznach, in Uznach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fretz, Bruno, von Bottenwil, in Gommiswald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahner, Martin, von Kaltbrunn, in Benken SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005075148, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisenbank Benken Genossenschaft, in Benken (SG), CHE-107.293.625, Genossenschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953818).
Statutenänderung:
17.04.2020.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zacher, Dietmar, von Uznach, in Uznach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2)].
Numéro de publication: HR02-1005068572, Registre du commerce Schwyz, (130)
Nova Vorsorge AG, in Schwyz, CHE-113.513.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2019, Publ. 1004547499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard Stahel, Nicole A., von Winterthur, in Schwyz, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Michael Niklaus, von Zürich, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zacher, Dietmar, von Uznach, in Uznach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].