Klaus Wüthrich
domicilié à Marthalen, de Eggiwil Mandats actifs: Emil Keller AG, KWS Reinigungsmaschinen AG et plus Connecté à: Albert Viktor Herzog, Thomas Werner Suter, Michael M. Hartung et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Klaus Wüthrich" à jour.Vous suivez maintenant "Klaus Wüthrich".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Klaus Wüthrich" à jour.Vous suivez maintenant "Klaus Wüthrich".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Klaus Wüthrich
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Klaus Wüthrich
Réalisation de travaux d'installation
Commerce avec machines
Réalisation de travaux d'installation
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Klaus Wüthrich
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Klaus Wüthrich
Numéro de publication: HR02-1005995376, Registre du commerce Zurich, (20)
Emil Keller AG, in Winterthur, CHE-106.947.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, S.0, Publ. 1697453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberhänsli, André, von Wäldi, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Klaus, von Eggiwil, in Marthalen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herzog, Albert, von Homburg, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3254979, Registre du commerce Tessin, (501)
CERIN CARRELLI SA, in Giubiasco, CHE-108.160.033, società anonima (FUSC no. 51 del 16.03.2015, Pubbl. 2044747).
Nuova ragione sociale:
CERIN CARRELLI SA in liquidazione.
Nuovo recapito:
Indirizzo della società in liquidazione: c/o REBEFID Sagl, succursale di Paradiso, Riva Paradiso 2a, 6902 Paradiso. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 16.12.2016.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Wüthrich, Klaus, da Eggiwil, in Marthalen, presidente e liquidatore, con firma individuale [finora: presidente con firma individuale];
Herzog, Albert Viktor, da Homburg, in Frauenfeld, membro, senza diritto di firma [finora: membro con firma collettiva a due];
Ugolini, Aldo, da Winterthur, in Marthalen, senza diritto di firma [finora: senza funzione registrata con procura collettiva a due];
Suter, Thomas Werner, da Winterthur, in Winterthur, membro, senza diritto di firma [finora: membro con firma collettiva a due];
Kuhn, Roger, da Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, gerente sostituto, senza diritto di firma [finora: da Illnau-Effretikon, gerente sostituto con procura collettiva a due].
Numéro de publication: 3083451, Registre du commerce Zurich, (20)
KWS Stapler AG, in Marthalen, CHE-341.099.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2556339).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Klaus, von Eggiwil, in Marthalen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Herzog, Albert, von Homburg, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Thomas Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.