Maurice Benjamin Windisch
domicilié à Bottighofen, de Allemagne Mandats actifs: Urban Spirit GmbH, TREE GROUP AG et plus Connecté à: David Leo Jaeggi, Josael Bernhard Metzger, Mark Marcel Hoffmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Maurice Benjamin Windisch" à jour.Vous suivez maintenant "Maurice Benjamin Windisch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Maurice Benjamin Windisch" à jour.Vous suivez maintenant "Maurice Benjamin Windisch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Maurice Benjamin Windisch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Maurice Benjamin Windisch
Production de boissons (avec alcool)
Production des comestibles
Commerce de produits alimentaires
Recherche et développement
Production de boissons (sans alcool)
Service concernant conseil aux entreprises
Production de boissons (avec alcool)
Production des comestibles
Commerce de produits alimentaires
Recherche et développement
Production de boissons (sans alcool)
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Maurice Benjamin Windisch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Maurice Benjamin Windisch
Numéro de publication: HR02-1006124823, Registre du commerce Schwyz, (130)
Urban Spirit GmbH, in Schübelbach, CHE-293.701.611, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenskiöld, Leif Andreas, von Uitikon, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 101.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haddock AG (CHE-174.150.963), in Schübelbach, Gesellschafterin, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 101.00 [bisher: mit 33 Stammanteilen zu je CHF 101.00];
Jaeggi, David Leo, von Walterswil (SO), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 101.00];
Windisch, Maurice Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 101.00].
Numéro de publication: HR02-1006120325, Registre du commerce Schwyz, (130)
TREE GUM AG, in Schübelbach, CHE-495.745.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248694).
Statutenänderung:
26.08.2024.
Firma neu:
TREE GROUP AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gigirey Ríos, Óscar, von Oberengstringen, in Zumikon, Mitglied und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Langenskiöld, Leif Andreas, von Uitikon, in Birmensdorf (ZH), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Windisch, Maurice, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005999228, Registre du commerce Schwyz, (130)
Haddock AG, in Schübelbach, CHE-174.150.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2022, Publ. 1005383290).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gigirey Ríos, Óscar, von Oberengstringen, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Windisch, Maurice, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].