Jürg Wietlisbach
domicilié à Stetten AG, de Wohlenschwil Mandats actifs: Simeta AG Connecté à: Irene Wietlisbach Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Wietlisbach" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Wietlisbach".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Wietlisbach" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Wietlisbach".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jürg Wietlisbach
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jürg Wietlisbach
Fabrication de meubles
Fabrication de meubles
Personnes privées avec le nom Jürg Wietlisbach
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jürg Wietlisbach
Numéro de publication: HR02-1004863079, Registre du commerce Argovie, (400)
Simeta AG, in Niederwil (AG), CHE-105.981.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730729).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wietlisbach, Jürg, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wietlisbach, Franz, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Murciano, Jacqueline, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wietlisbach, Irene, von Stetten (AG) und Wohlenschwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Renner, Silvana, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 5978306, Registre du commerce Argovie, (400)
Simeta AG, in Niederwil AG, CH-400.3.000.099-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 2, Publ. 5333250).
Statutenänderung:
15.12.2010.
Zweck neu:
Fabrikation von und Handel mit rostfreien Stahlwaren, Einrichtungen und Apparaten, insbesondere Grossküchenanlagen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktien neu:
70 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 200.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch Brief, Fax oder elektronische Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wietlisbach, Iris, von Wohlenschwil, in Stetten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wietlisbach, Jürg, von Wohlenschwil, in Stetten AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Murciano, Jacqueline, von Wohlenschwil, in Stetten AG, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wohlenschwil und Stetten AG, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Renner, Silvana, von Wohlenschwil, in Stetten AG, Delegierte des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5333250, Registre du commerce Argovie, (400)
Simeta AG, in Niederwil AG, CH-400.3.000.099-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.1999, S. 1073).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wietlisbach, Jürg, von Wohlenschwil, in Stetten AG, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wietlisbach, Iris, von Wohlenschwil, in Stetten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Murciano, Jacqueline, von Wohlenschwil und Stetten AG, in Stetten AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wietlisbach, Irene, von Stetten AG und Wohlenschwil, in Stetten AG, mit Kollektivprokura zu zweien.