Dr. Johann Martin Vitus Weltert
domicilié à Büron, de Büron Mandats actifs: Devirex AG, Weltert & Partner AG et plus Connecté à: Martin Hartmann, Corinne Gloor, Andreas Wermuth et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Johann Martin Vitus Weltert" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Johann Martin Vitus Weltert".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Johann Martin Vitus Weltert" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Johann Martin Vitus Weltert".
|
|
Dr. Johann Martin Vitus Weltert
domicilié à Büron, de Büron Mandats actifs: Reusszopf Immobilien AG, MRC Engineering & Management AG in Liquidation et plus Connecté à: Adolf Süess, Jeannette Süess-Pfister, Rudolf Paul Weber et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Johann Martin Vitus Weltert" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Johann Martin Vitus Weltert".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Johann Martin Vitus Weltert" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Johann Martin Vitus Weltert".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Johann Martin Vitus Weltert
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Johann Martin Vitus Weltert
Recherche et développement
Office de notaire et avocat
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Services fiduciaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Production de boissons (sans alcool)
Recherche et développement
Office de notaire et avocat
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Services fiduciaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Production de boissons (sans alcool)
Personnes privées avec le nom Johann Martin Vitus Weltert
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Johann Martin Vitus Weltert
Numéro de publication: HR02-1005813126, Registre du commerce Argovie, (400)
LB Materialprüfung AG, in Spreitenbach, CHE-349.215.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781833).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weltert, Johann, genannt Hans M., von Büron, in Büron, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschinger, Thomas Max, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004698120, Registre du commerce Zoug, (170)
Lichtsteiner Weltert & Partner AG, in Zug, CHE-113.183.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538142).
Statutenänderung:
05.08.2019.
Firma neu:
HiTeS SA.
Zweck neu:
Erbringen von Rechts- und Wirtschaftsberatungen im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lichtsteiner, Urs, von Luzern und Neuenkirch, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weltert, Johann, genannt Hans, von Büron, in Büron, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4324807, Registre du commerce Zoug, (170)
HiTeS SA, in Zug, CHE-113.183.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2013, Publ. 968175).
Statutenänderung:
20.06.2018.
Firma neu:
Lichtsteiner Weltert & Partner AG.
Domizil neu:
Baarerstrasse 10, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringen von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte und andere qualifizierte Beraterinnen und Berater gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA) sowie damit verbundenen Tätigkeiten, soweit sie dem Hauptzweck dienen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lichtsteiner, Urs, von Luzern und Neuenkirch, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Weltert, Johann, genannt Hans, von Büron, in Büron, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lanfranconi Jung, Elena, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.