Eric Weichselbraun
domicilié à Oberengstringen, de Vilters-Wangs Mandats actifs: Fiscon Treuhand AG, On Point Treuhand AG et plus Connecté à: Urs Meier, Tobias Meier, Manuel Moreno Zmak et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eric Weichselbraun" à jour.Vous suivez maintenant "Eric Weichselbraun".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eric Weichselbraun" à jour.Vous suivez maintenant "Eric Weichselbraun".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Eric Weichselbraun
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Eric Weichselbraun
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Eric Weichselbraun
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Eric Weichselbraun
Numéro de publication: HR02-1005864098, Registre du commerce Zurich, (20)
Fiscon Treuhand AG, in Bülach, CHE-106.015.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069771).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weichselbraun, Eric, von Vilters-Wangs, in Oberengstringen, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005847587, Registre du commerce Schwyz, (130)
Erlenmoos AG, in Wollerau, CHE-199.360.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311296).
Statutenänderung:
22.09.2023.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Hurdnerstrasse 135, 8640 Hurden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weichselbraun, Eric, von Vilters-Wangs, in Oberengstringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gjeloshi, Armando, von Zürich, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005672678, Registre du commerce Zurich, (20)
On Point Treuhand AG, in Bülach, CHE-103.932.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Urs, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weichselbraun, Eric, von Vilters-Wangs, in Oberengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zmak, Manuel, von Fislisbach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.