Lukas Wälli
domicilié à Zürich, de Ebnat-Kappel Mandats actifs: Visual Heist Society GmbH Connecté à: Marianne Regula Wälli-Täuber, Fritz Wälli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas Wälli" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas Wälli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas Wälli" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas Wälli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lukas Wälli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lukas Wälli
Production, location et distribution de films et de programmes TV
Production, location et distribution de films et de programmes TV
Personnes privées avec le nom Lukas Wälli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lukas Wälli
Numéro de publication: HR02-1005965951, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Visual Heist Society GmbH, in Thal, CHE-155.113.482, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, S.0, Publ. 4155223).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälli, Lukas, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher: in Los Angeles (US)].
Numéro de publication: HR02-1005742433, Registre du commerce Zurich, (20)
Company Production GmbH, in Zürich, CHE-400.966.844, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005629914).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälli, Lukas, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Michael, von Birrwil, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Graage, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 4155223, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Visual Heist Society GmbH, bisher in Zürich, CHE-155.113.482, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016Publ. 2815615).
Gründungsstatuten:
02.04.2012.
Statutenänderung:
17.03.2018.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Feldstrasse 9, 9425 Thal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälli, Lukas, von Ebnat-Kappel, in Los Angeles (US), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wälli, Fritz, von Ebnat-Kappel, in Thal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wälli, Marianne Regula, von Ebnat-Kappel, in Thal, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.