Hans Rudolf Vontobel
domicilié à Herrliberg, de Rüti (ZH) Mandats actifs: Kundert Verwaltungs AG, Balancer GmbH Connecté à: Martina Vontobel Wyrsch, Pia Vontobel, Marianne Vontobel et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Rudolf Vontobel" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Rudolf Vontobel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Rudolf Vontobel" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Rudolf Vontobel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Rudolf Vontobel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Rudolf Vontobel
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce de biens de consommation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Hans Rudolf Vontobel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Rudolf Vontobel
Numéro de publication: 1848301, Registre du commerce Zurich, (20)
Vontobel Malerei, in Grüningen, CHE-108.459.213, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2008, S. 31, Publ. 4627112).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Hans-Rudolf, von Rafz, in Grüningen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur].
Numéro de publication: 6329400, Registre du commerce Zurich, (20)
Kundert Verwaltungs AG, in Horgen, CH-020.3.915.483-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.1995, S. 7014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kundert-Bratina, Vera, von Rüti GL, in Horgen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Marianne genannt Marlies, von Rüti ZH, in Herrliberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vontobel, Marianne (genannt Marlies), Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Vontobel, Hans Rudolf, von Rüti ZH, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5918598, Registre du commerce Zurich, (20)
BALANCER GmbH, in Herrliberg, CH-020.4.021.078-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S. 23, Publ. 5838862).
Statutenänderung:
04.10.2010.
Firma neu:
Balancer GmbH.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt den Handel und die Fabrikation von Sportartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Bruno, von Appenzell, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Hans Rudolf, von Rüti ZH, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].