Renseignements sur Martina Vontobel Wyrsch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Martina Vontobel Wyrsch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2542131, Registre du commerce Zurich, (20)
Kundert Verwaltungs AG, in Horgen, CHE-100.624.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, Publ. 6329400).
Statutenänderung:
06.11.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Liegenschaften und Wertschriften;
kann auch Liegenschaften und Wertschriften erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der früheren Firma 'Alex Kundert', in Horgen, gemäss Uebernahmebilanz per 1.1.1976 zum Preise von CHF 796'487.02, von dem CHF 190'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandgesellschaft Hebeisen Kälin AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Jan, von Rüti ZH, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vontobel, Pia, von Rüti ZH, in Ulm (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vontobel Wyrsch, Martina, von Rüti ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.