Andreas von Bergen
domicilié à Grünenmatt, de Hasliberg Mandats actifs: Milchgenossenschaft Kröschenbrunnen Connecté à: Franz Wüthrich, Daniel Friedli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas von Bergen" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas von Bergen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas von Bergen" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas von Bergen".
|
|
Andreas von Bergen
domicilié à Hasliberg Hohfluh, de Hasliberg Mandats actifs: Andreas und Roland von Bergen AG Connecté à: Roland von Bergen Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas von Bergen" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas von Bergen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas von Bergen" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas von Bergen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andreas von Bergen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andreas von Bergen
Stockage et logistique
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Stockage et logistique
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Personnes privées avec le nom Andreas von Bergen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andreas von Bergen
Numéro de publication: HR02-1005564833, Registre du commerce Berne, (36)
Blue Monkey GmbH, in Lützelflüh, CHE-366.908.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, S.0, Publ. 6592878).
Statutenänderung:
12.09.2022.
Firma neu:
Fänkiholz GmbH.
Domizil neu:
c/o Michael Fankhauser, Flühlen 725a, 3452 Grünenmatt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie den damit verbundenen Handel. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder elektronisch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Christine, von Rüderswil, in Grünenmatt (Lützelflüh), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
von Bergen, Andreas, von Hasliberg, in Grünenmatt (Lützelflüh), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Michael, von Langnau im Emmental, in Grünenmatt (Lützelflüh), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005307119, Registre du commerce Berne, (36)
Andreas und Roland von Bergen AG, in Hasliberg, CHE-113.708.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S.6, Publ. 5111330). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Bergen, Roland, von Hasliberg, in Hasliberg Goldern (Hasliberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
von Bergen, Andreas, von Hasliberg, in Hasliberg Goldern (Hasliberg), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Revitas AG (CHE-115.858.216), in Lyss, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004756253, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Kröschenbrunnen, in Trub, CHE-106.162.363, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 11.05.2012, S.0, Publ. 6675406).
Domizil neu:
Gummenstrasse 3, 3555 Trubschachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Walter, von Escholzmatt, in Wiggen (Escholzmatt), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Zürcher-Felder, Karin, von Trub, Schüpfheim und Flühli, in Trubschachen (Trub), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Fankhauser, Cornelia, von Trub und Sumiswald, in Kröschenbrunnen (Trub), Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Bergen, Andreas, von Hasliberg, in Grünenmatt (Lützelflüh), Mitglied, Sekretär und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Friedli, Daniel, von Lützelflüh, in Trubschachen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Wüthrich, Franz, von Trub, in Trubschachen (Trub), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: in Trub, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].