Martin Urfer
domicilié à Niederscherli, de Burgistein Mandats actifs: Stiftung Alters- und Pflegeheim Lilienweg, logisplus AG et plus Connecté à: Christian Müller, Robert Hofer, Beatrice Streit-Wyttenbach et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Urfer" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Urfer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Urfer" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Urfer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martin Urfer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martin Urfer
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Services fiduciaires
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Martin Urfer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martin Urfer
Numéro de publication: HR02-1005736487, Registre du commerce Berne, (36)
Baumann Käse AG, in Münchenbuchsee, CHE-107.147.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Jörg, von Bern, in Büren zum Hof (Fraubrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urfer, Martin Hans, von Bönigen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005666702, Registre du commerce Berne, (36)
Sobarim-Immobiliengesellschaft AG, à Bern, CHE-102.769.678, société anonyme (No. FOSC 14 du 22.01.2018, Publ. 4004597).
Modification des statuts:
13.01.2023.
Nouvelle raison sociale:
Sobarim SA.
Nouveau siège:
Biel/Bienne.
Nouvelle adresse:
c/o JUNOD TAX, Rue Général-Dufour 4, 2502 Biel/Bienne.
Nouveau but:
La société a pour but l'acquisition, la vente, la possession, l'exploitation, l'administration et la construction d'immeubles en Suisse. Elle peut également mettre en gage des immeubles pour son propre financement ou pour garantir la dette d'un tiers. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir, gérer et aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Pour le tout :
sous réserve des activités prohibées par la LFAIE.
Nouvelles actions:
1'500 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 1'500 Namenaktien zu CHF 100.00].
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit ou par courrier électronique.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 19.01.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Urfer, Martin, von Burgistein, in Niederscherli, membre, avec signature individuelle;
Interrevi AG (CHE-163.529.778), in Zollikofen, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Cornet de Ways-Ruart, Paul Louis V, ressortissant belge, à Ways (BE), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Etienne Junod;
Junod, Etienne Pierre, de Sainte-Croix, à Ipsach, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle. Les inscriptions au registre du commerce ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.
Numéro de publication: HR02-1005488921, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Alters- und Pflegeheim Lilienweg, in Köniz, CHE-114.397.359, Stiftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Ruth, von Bönigen, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Robert, von Schüpfen, in Köniz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urfer, Martin, von Burgistein, in Niederscherli (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].