Hans Tschudi
domicilié à Widnau, de Glarus Süd Mandats actifs: Tschudi Insights, creATion Astrid Tschudi Connecté à: Astrid Tschudi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Tschudi" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Tschudi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Tschudi" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Tschudi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Tschudi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Tschudi
Service concernant conseil aux entreprises
Fabrication des bijoux et des produits similaires
Service concernant conseil aux entreprises
Fabrication des bijoux et des produits similaires
Personnes privées avec le nom Hans Tschudi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Tschudi
Numéro de publication: HR02-1006068711, Registre du commerce Glaris
ONISON (International) AG, in Glarus, CHE-100.618.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, S.0, Publ. 3355135).
Firma neu:
ONISON (International) AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudi, Hans Rudolf, von Glarus Nord, in Chilliwack (CA), Präsident, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vancouver (CA), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Tschudi, Ruth Hedwig, von Glarus Nord, in Glarus, Mitglied, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005783075, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Verein Startup Academy Basel, in Basel, CHE-115.944.844, Verein (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005567051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumer, Florian, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nertz-Buxtorf, Catherine Salome, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudi, Hans Martin, von Basel und Glarus Süd, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005709742, Registre du commerce Bâle-Ville
Chemie Brunschwig AG, in Basel, CHE-107.787.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 07.04.2020, Publ. 1004867553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruesch, Willi, von Rothrist, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudi, Dr. Hans Martin, von Basel, in Riehen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Batzer, Dr. Martin Christoph, von Arlesheim, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].