Fadri Tschenett
domicilié à Müstair, de Val Müstair Mandats actifs: Tschenett AG Connecté à: Noè Tschenett, Sandro Tschenett, David Tschenett Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fadri Tschenett" à jour.Vous suivez maintenant "Fadri Tschenett".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fadri Tschenett" à jour.Vous suivez maintenant "Fadri Tschenett".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fadri Tschenett
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fadri Tschenett
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Fadri Tschenett
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fadri Tschenett
Numéro de publication: HR01-1005668326, Registre du commerce Grisons
Rims GmbH, in Val Müstair, CHE-188.609.241, Via Val Müstair 119, 7536 Sta. Maria Val Müstair, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Transportgeschäftes und einer Getränkehandlung sowie alle in diesen Zusammenhang anfallenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Massnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 27.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hohenegger, Sven, von Val Müstair, in Val Müstair, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tschenett, Fadrina, von Val Müstair, in Val Müstair, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5238830, Registre du commerce Grisons, (350)
Silvio Tschenett AG, in Val Müstair, CH-350.3.004.729-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.1994, S. 5004).
Statutenänderung:
23.06.2009.
Firma neu:
Tschenett AG.
Zweck neu:
Führung eines Betriebes für Sanitäre Installationen, Heizungen, Spenglerei und Schlosserei;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 20.09.1971 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 16.7.1971 und Bilanz per 30.12.1970 von der nicht eingetragenen Einzelfirma 'Silvio Tschenett' Sanitär/Heizung, Spenglerei und Schlosserei, in Müstair, Aktiven (enthaltend Liegenschaften gemäss separatem Verzeichnis) von CHF 339'519.65 und Passiven von CHF 213'383.45, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1 000 ausgegeben und CHF 26'136.20 gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre, soweit diese der Gesellschaft bekannt sind, erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der Aktionäre, andernfalls durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschenett, Silvio, von Müstair, in Müstair, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valär Treuhand, in Zuoz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschenett, Noè, von Val Müstair, in Müstair (Val Müstair), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Müstair, in Müstair, Mitglied];
Tschenett, David, von Val Müstair, in Müstair (Val Müstair), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Müstair, in Müstair];
Tschenett, Fadri, von Val Müstair, in Müstair (Val Müstair), mit Einzelprokura.