Hans Trüb
domicilié à Oberrieden, de Zollikon Mandats actifs: ESAG Kommunikations-Systeme AG Connecté à: Bernhard Blumenstein Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Trüb" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Trüb".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Trüb" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Trüb".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Trüb
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Trüb
Commerce de produits informatiques et de communication
Commerce de produits informatiques et de communication
Personnes privées avec le nom Hans Trüb
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Trüb
Numéro de publication: HR02-1005540784, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerischer Judo & Ju-Jitsu Verband (SJV), in Ittigen, CHE-471.407.340, Verein (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458249).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüb, Hanspeter, von Winterthur, in Wabern (Köniz), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004785035, Registre du commerce Berne, (36)
Walder + Trüeb Informatik AG, in Ostermundigen, CHE-104.027.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2015, S.0, Publ. 2055039).
Statutenänderung:
10.12.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft betreibt Dienstleistungen im Informatikbereich, insbesondere für Ingenieur- und Architekturunternehmungen sowie den Handel mit entsprechender Hard- und Software und bietet selbst Ingenieur- und Architekturdienstleistungen an. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Rahmen dieses Zwecks alle Verträge abschliessen und Geschäfte eingehen. Die Gesellschaft kann sich insbesondere an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen, Zweigniederlassungen gründen sowie Lizenz- und Pachtverträge im Rahmen des Zweckes abschliessen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 10.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger Paul, dipl. Wirtschaftsprüfer (CHE-114.938.031), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walder, Ulrich Dr., von Zürich, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Trüb, Urs Dr., von Winterthur und Neftenbach, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Trüeb, Urs Dr., Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Trüb, Hanspeter, von Winterthur, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3871342, Registre du commerce Zurich, (20)
Trüb Transport AG, in Dübendorf, CH-020.3.927.010-3, Ausführung von Transporten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.1996, S. 2479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trüb, Hanspeter, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüb, Andreas, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter];
Trüb, Elisabeth, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Einzelprokura.