René Treier-Grünenfelder
domicilié à Mollis, de Wölflinswil Mandats actifs: Grünenfelder Immobilien AG, RTG Beteiligungs AG et plus Connecté à: Rosmarie Grünenfelder, Monika Treier-Grünenfelder, Roman Socher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Treier-Grünenfelder" à jour.Vous suivez maintenant "René Treier-Grünenfelder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Treier-Grünenfelder" à jour.Vous suivez maintenant "René Treier-Grünenfelder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de René Treier-Grünenfelder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de René Treier-Grünenfelder
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Autres commerces avec des biens divers
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom René Treier-Grünenfelder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: René Treier-Grünenfelder
Numéro de publication: HR02-1005299366, Registre du commerce Argovie, (400)
Einkaufs- und Kommunikationsgenossenschaft "Die Grünen Profis" (EGP), in Aarau, CHE-108.841.185, Genossenschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004990332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treier-Grünenfelder, René, von Wölflinswil, in Mollis (Glarus Nord), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Georg, von Widnau, in Widnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng, Arthur, von Aristau, in Bonstetten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Alexander, von Aadorf, in Aadorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marxsen, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Bernhard, von Erlinsbach (AG), in Einsiedeln, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3412785, Registre du commerce Glaris, (160)
RTG Beteiligungs AG, in Glarus Nord, CHE-263.538.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, Publ. 6479550).
Statutenänderung:
13.03.2017.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 13.03.2017 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 voll liberiert werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treier-Grünenfelder, René, von Wölflinswil, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Treier, René].
Numéro de publication: 6815780, Registre du commerce Argovie, (400)
Einkaufs- und Kommunikationsgenossenschaft 'Die Grünen Profis' (EGP), in Aarau, CH-020.5.000.261-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, Publ. 6406986).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treier-Grünenfelder, René, von Wölflinswil, in Mollis (Glarus Nord), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Georg, von Widnau, in Widnau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.